更新时间:2024-02-26 13:33
(图片参考资料)
1945年授衔
1935年授衔
1940年授衔
1943年授衔
1944年授衔
1945年授衔
1946年授衔
1947年授衔
1955年授衔
1959年授衔
1961年授衔
1962年授衔
1967年授衔
1968年授衔
1976年授衔
1977年授衔
1978年授衔
1983年授衔
1990年授衔
1955年3月3日授衔
尼古拉·格拉西莫维奇·库兹涅佐夫(Никола́й Гера́симович Кузнецо́в)(1902.7.24-1974.12.6)
伊万·斯捷潘诺维奇·伊萨科夫(Ива́н Степа́нович Иса́ков)(1894.8.22-1967.10.11)
1967年10月28日授衔
谢尔盖·格奥尔吉耶维奇·戈尔什科夫(Серге́й Гео́ргиевич Горшко́в)(1910.2.26-1988.5.13)
1944年授衔
1959年授衔
1961年授衔
1983年授衔
1962年授衔
1975年授衔
25人
01.1944年08月19日 - 费奥多尔·阿列克谢耶维奇·阿斯塔霍夫 民用航空总局局长
02.1944年08月19日 - 格里戈里·阿列克谢耶维奇·沃罗热伊金 空军第一副总司令
03.1944年08月19日 - 格里戈里·彼得罗维奇·斯科里普科 空军副总司令
04.1944年08月19日 - 费多尔·雅科夫列维奇·法拉列耶夫 空军副总司令
05.1944年08月19日 - 谢尔盖·亚历山德罗维奇·胡佳科夫空军副总司令
06.1944年09月25日 - 谢苗·费奥多罗维奇·扎沃龙科夫 民用航空总局第一副局长
07.1955年03月11日 - 谢尔盖·伊格纳季耶维奇·鲁坚科 空军第一副总司令兼参谋长
08.1955年03月11日 - 弗拉基米尔·亚历山德罗维奇·苏杰茨 空军第一副总司令兼远程航空兵司令
09.1959年05月08日 - 斯捷潘·阿基莫维奇·克拉索夫斯基 空军学院院长
10.1961年05月06日 - 叶夫根尼·雅科夫列维奇·萨维茨基国土防空军总司令
11.1962年04月28日 - 菲利普·亚历山德罗维奇·阿加利佐夫 远程航空兵司令
12.1967年10月28日 - 叶夫根尼·费奥多罗维奇·洛吉诺夫 民用航空部部长
13.1972年12月16日 - 伊万·伊万诺维奇·博尔佐夫 海军航空兵司令
14.1972年12月16日 - 亚历山大·伊·波克雷什金 全苏支援陆海空军志愿协会中央委员会主席
15.1973年11月05日 - 格奥尔吉·瓦西里耶维奇·济明 朱可夫防空军事指挥学院院长
16.1975年04月29日 - 亚历山大·尼古拉耶维奇·叶菲莫夫 空军第一副总司令
17.1975年04月29日 - 伊万·伊万诺维奇·普斯特戈 空军副总司令
18.1976年02月19日 - 亚历山大·彼得罗维奇·西兰季耶夫 空军第一副总司令兼参谋长
19.1980年11月04日 - 格里戈里·彼得罗维奇·斯科里普科 空军第一副总司令兼参谋长
20.1981年11月02日 - 尼古拉·米哈伊洛维奇·斯科莫洛霍夫 加加林空军学院院长
21.1982年12月16日 - 彼得·谢苗诺维奇·基尔萨诺夫 空军副总司令兼军事训练部部长
22.1985年04月30日 - 安纳托利·乌斯季诺维奇·康斯坦丁诺夫 莫斯科防空区司令
23.1985年05月07日 - 伊凡·尼·阔日杜布 国防部总监察员组军事辅导员
24.1989年02月15日 - 亚历山大·尼基托维奇·沃尔科夫 民用航空部部长
25.1990年08月26日 - 叶夫根尼·伊万诺维奇·沙波什尼科夫 国防部部长
9人
01.1965年06月18日 - 弗拉基米尔·阿法纳西耶维奇·卡萨托诺夫 海军第一副总司令
02.1970年04月30日 - 尼古拉·德米特里耶维奇·谢尔盖耶夫 海军第一副总司令兼参谋长
03.1970年07月28日 - 谢苗·米哈伊洛维奇·洛博夫 北方舰队司令
04.1973年11月05日 - 格奥尔吉·米哈伊洛维奇·叶戈罗夫 北方舰队司令
05.1973年11月05日 - 尼古拉·伊凡诺维奇·斯米尔诺夫 太平洋舰队司令
06.1983年11月04日 - 弗拉基米尔·尼古拉耶维奇·切尔纳温 海军第一副总司令兼参谋长
07.1988年02月16日 - 阿纳托利·伊凡诺维奇·索罗金 海军第一政治副总司令
08.1988年11月04日 - 伊万·马特维耶维奇·卡皮塔内奇 海军第一副总司令
09.1989年11月04日 - 康斯坦丁·瓦连廷诺维奇·马卡罗夫 海军第一副总司令兼参谋长
10人
01.1944年02月21日 - 尼古拉·德米特里耶维奇·雅科夫列夫 总军械部部长
02.1944年09月25日 - 米哈伊尔·尼古拉耶维奇·奇斯佳科夫 炮兵副司令
03.1955年03月11日 - 瓦西里·伊万诺维奇·卡扎科夫 炮兵司令
04.1962年04月28日 - 康斯坦丁·彼得罗维奇·卡扎科夫 陆军火箭兵和炮兵司令
05.1965年06月18日 - 尤里·巴甫洛维奇·巴扎诺夫 戈沃罗夫防空军事无线电工程学院院长
06.1967年10月28日 - 帕维尔·尼古拉耶维奇·库列绍夫 国防部火箭炮兵部部长
07.1968年02月22日 - 格奥尔吉·费奥多罗维奇·奥金佐夫 捷尔任斯基军事学院院长
08.1973年11月05日 - 格奥尔吉·叶菲莫维奇·佩列杰利斯基 陆军火箭兵和炮兵司令
09.1980年11月04日 -叶费姆·瓦西里耶维奇·博伊丘克
10.1989年02月15日 - 弗拉基米尔·米哈伊洛维奇·米哈利金 陆军副总司令兼陆军火箭兵和炮兵司令
6人
02.1944年02月21日 - 雅科夫·尼古拉耶维奇·费多连科 装甲坦克机械化兵司令
03.1945年06月01日 - 谢苗·伊里奇·波格丹诺夫 近卫坦克第2集团军司令
04.1945年06月01日 - 帕维尔·谢苗诺维奇·雷巴尔科 近卫坦克第3集团军司令
05.1959年10月26日 - 米哈伊尔·叶菲莫维奇·卡图科夫 国防部总监局总监
06.1962年04月28日 - 帕维尔·巴甫洛维奇·博卢波雅诺夫 装甲坦克兵主任
08.1975年04月29日 - 奥列格·亚历山德罗维奇·洛西克 马利诺夫斯基装甲兵军事学院院长
6人
01.1944年02月21日 - 米哈伊尔·彼得罗维奇·沃罗比耶夫 工程兵主任
02.1961年05月06日 -阿列克谢·伊万诺维奇·普多什利亚科夫 工程兵主任
03.1972年12月16日 - 维克托·康德拉季耶维奇·哈尔琴科 工程兵主任
04.1977年10月28日 - 阿尔奇尔·维克托罗维奇·格洛瓦尼 国防部副部长
05.1980年11月04日 - 谢尔盖·克里斯托弗罗维奇·阿加诺夫 工程兵司令
06.1981年05月06日 - 尼古拉·费奥多罗维奇·舍斯托帕洛夫 国防部副部长兼军事建筑和营房部部长
4人
01.1944年02月21日 - 伊万·捷连季耶维奇·佩列瑟普金 总通信部部长
02.1961年05月06日 - 阿列克谢·伊万诺维奇·列昂诺夫 通信兵主任
03.1973年11月05日 - 安德烈·伊万诺维奇·别洛夫 通信兵司令
04.1979年10月25日 - 尼古拉·尼古拉耶维奇·阿列克谢耶夫 国防部副部长
与西方国家向被授予元帅军衔者授予权杖的习惯不同,苏联向被授予元帅元帅军衔者授予“元帅星”证章。其章体系一枚外金内铂镶以钻石并用丝质绶带挂在颈项上的同心五角星证章,该证章五角均有白金制作,在其中心处嵌有25枚钻石,在星角间也镶嵌了5颗钻石。其中苏联元帅、苏联海军元帅的“元帅星”的直径略大于授予军兵种主帅、元帅和合成军大将的元帅星证章。并通过绶带的颜色去区别军兵种: