更新时间:2023-03-28 09:47
1980年5 月至1983年3月,在报社工商处、总编室当编辑,努力把新闻改革的想法变为实践。
1984年3月至1989年6月,职务多次变动:总编室副主任、总编辑助理、报社编委委员兼总编室主任(总编室辖夜班编辑部、时事编辑部、校对科、摄影组、资料室、秘书科)。每一次变动都意味着责任的加重,做人、做事始终不敢稍有马虎。其间,曾充任讲师团团长,带领一群毕业不久的大学生到福建省贫困县--闽浙交界的寿宁县扶贫。
1987年由助理编辑破格晋升为主任编辑。
1989年6月至2000年12月,任福建日报副总编辑。在长达十一年的副总编岗位上,先后分管过工商处、农业处、理论处、群工处、《每周文摘》、《港台信息报》、《海峡导报》、对外宣传处、政文编辑室、经济采访部、经济编辑室、电脑管理中心、新闻研究所以及《每周文摘》下属的福建省记者旅行社。
1992年提前晋升为高级编辑。
1997年享受国务院特殊津贴。
教育名师。